李耀1986年7月参加工作。历任航空工业部、航天工业部财政局科员,AVIC财政总局企业处副处长,AVIC II公司财务审计部副主任。2003年4月任AVIC副总经理兼财务总监;自2007年8月起,他...
李耀1986年7月参加工作。历任航空工业部、航天工业部财政局科员,AVIC财政总局企业处副处长,AVIC II公司财务审计部副主任。2003年4月任AVIC副总经理兼财务总监;自2007年8月起,他担任AVIC副总经理兼财务总监,昌河汽车董事长、党委书记。2009年3月卸任昌河汽车董事长,兼任昌河股份董事长、AVIC汽车董事。他现任AVIC资产管理部总经理。
查看更多