1叶眉2007年1月至2009年12月31日:标致(中国)总经理2006年3月至12月:国际发展战略部部长2002年10月至2006年2月:东风标致网络发展部部长2001年9月至2002年9月:标致公...
1叶眉2007年1月至2009年12月31日:标致(中国)总经理2006年3月至12月:国际发展战略部部长2002年10月至2006年2月:东风标致网络发展部部长2001年9月至2002年9月:标致公司东欧、北非、中东销售管理部经理1999年1月至2001年8月:标致公司服务质量部经理1997年1月至
查看更多